Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 75, 7620 Lemvig (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakken 1, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2020-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2020-06-08 tilføjes Vedtægter: 2020-06-08 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2020-06-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-06-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2015-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2011-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 1, 8240 Risskov (offentliggjort 2021-10-01)
Den 2011-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 81, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2011-01-01 fjernes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 81, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-03 tilføjes Direktion: Kristian Reinholt Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er langsigtet investering i andre selskaber og hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2008-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Legale ejere: Kristian Reinholt Hansen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2008-10-03 tilføjes Navne: KRISTIAN R. HANSEN ApS (offentliggjort 2008-10-06)
Den 2008-10-03 tilføjes Reelle ejere: Kristian Reinholt Hansen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2008-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2008-10-03 tilføjes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Stiftere: Kristian Reinholt Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Vedtægter: 2008-10-03 (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2008-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-06)
Den 2008-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)