Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-09-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DR. ADAM´S ApS. (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Gade 26, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 tilføjes Direktion: Jacob Steen Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med passiv kapitalanbringelse, herunder at eje aktier og anparter i datterselskaber samt anden investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Legale ejere: Jacob Steen Larsen, Stine Larsen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2008-09-29 tilføjes Navne: SJAS HOLDING ApS (offentliggjort 2008-10-02)
Den 2008-09-29 tilføjes Reelle ejere: Jacob Steen Larsen, Stine Larsen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2008-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-09-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Stiftere: Stine Larsen, Jacob Steen Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Vedtægter: 2008-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-02)
Den 2008-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)