Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsensvej 5, st., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Direktion: Jan Eide (adm. dir.) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2010-02-28 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-23 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Legale ejere: Jan Eide (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Navne: NORDIC TECNICAL HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Reelle ejere: Jan Eide (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Stiftere: Ib Jan Ihler Nielsen (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2012-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDIC TECNICAL DANMARK ApS. (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-08-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Legale ejere: Jan Eide (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2022-02-01 fjernes Legale ejere: Jari Armas Sirén (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-02-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Eide (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2022-02-01 fjernes Reelle ejere: Jari Armas Sirén (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-02-01 fjernes Direktion: Jari Armas Sirén (direktør) (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-01-31 fjernes Legale ejere: Jan Eide (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2022-01-31 fjernes Reelle ejere: Jan Eide (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2021-08-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsensvej 5, st., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2018-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsensvej 5 b., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-15 fjernes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Direktion: Jari Armas Sirén (direktør) (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2012-05-15 fjernes Direktion: Lars Lindgreen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er er som holdingselskab at eje aktier og anparter i andre selskaber, samt aktiviteter i forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2012-05-15 tilføjes Legale ejere: Jan Eide, Jari Armas Sirén (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2012-05-15 tilføjes Navne: NORDIC TECNICAL HOLDING ApS (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2012-05-14 fjernes Navne: LILATO HOLDING ApS (offentliggjort 2011-08-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Reelle ejere: Jan Eide, Jari Armas Sirén (offentliggjort 2023-08-10)
Den 2012-05-15 tilføjes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 fjernes Revisor: ANDERSEN OG PARTNERE, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2012-05-15 tilføjes Vedtægter: 2012-05-15 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2011-08-22 tilføjes Revisor: ANDERSEN OG PARTNERE, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsensvej 5 b., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-11-09)
Den 2011-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Furesøgårdsvej 3, 3520 Farum (offentliggjort 2010-09-10)
Den 2011-08-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2011-08-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-01 tilføjes Direktion: Lars Lindgreen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-01 fjernes Direktion: Ib Jan Ihler Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-08-01 tilføjes Navne: LILATO HOLDING ApS (offentliggjort 2011-08-09)
Den 2011-07-31 fjernes Navne: NIVISE HOLDING ApS (offentliggjort 2008-10-02)
Den 2010-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Furesøgårdsvej 3, 3520 Farum (offentliggjort 2010-09-10)
Den 2010-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gassehaven 62, 2840 Holte (offentliggjort 2010-03-10)
Den 2010-08-01 fjernes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gassehaven 62, 2840 Holte (offentliggjort 2010-03-10)
Den 2010-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Paradisåsen 3, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisåsen 3, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-23 tilføjes Direktion: Ib Jan Ihler Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-02-28 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2008-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-23 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2008-09-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2008-09-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2008-09-23 tilføjes Navne: NIVISE HOLDING ApS (offentliggjort 2008-10-02)
Den 2008-09-23 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2008-09-23 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2008-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2008-09-23 tilføjes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Stiftere: Ib Jan Ihler Nielsen (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2008-09-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2008-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-23)