Sektion (alle) | |||||||
Formål | Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, eje andre virksomheder, herunder investering i ejendomme og finansiel virksomhed samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2008-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: MHM GRUPPEN ApS. (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2013-11-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET GEMINIVEJ 45 ApS. (offentliggjort 2015-03-19)
Den 2022-02-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Noorlund ApS. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-10 tilføjes Vedtægter: 2023-05-10 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 tilføjes Vedtægter: 2017-10-11 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2017-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-08-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-09-30 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-04-01 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-03-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2010-03-31 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-03-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2010-01-01 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-03-31 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-03-31 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2016-09-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-14 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-18)
Den 2015-06-14 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2013-11-01 tilføjes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-09-10)
Den 2013-11-01 fjernes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-31 tilføjes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-31 fjernes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejerskab af andre virksomheder, herunder investering i ejendomme og finansiel virksomhed. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2010-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-29 tilføjes Vedtægter: 2010-04-29 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2010-03-31 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2010-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-01-01 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2008-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flindts Vænge 12, 4600 Køge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-01 tilføjes Direktion: Michael Aabro (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2008-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Legale ejere: Michael Aabro (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2008-10-01 tilføjes Navne: BETTER HOLDING ApS (offentliggjort 2008-10-01)
Den 2008-10-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Aabro (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2008-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2008-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2008-10-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: Hallerup og Co. I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Stiftere: Michael Aabro (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-01)
Den 2008-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)