Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Rasmus Luckow-Nielsen(virk.: 7) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kasper Nyberg Garnæs(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens-Otto Paludan(virk.: 17) Formand, Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 5,88 % |
Casper Nybro Hach(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Arne Jørgensen(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Alice Thode Jensen(virk.: 4) Legale ejere | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Pct. | 2,56 % | 2,56 % | 2,56 % | 5,13 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ronnie Nielsen(virk.: 10) | 20,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % |
Lasse Bolander(virk.: 89) | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | 5,62 % |
Peter Aalbæk Jensen(virk.: 115) | 0,87 % | 0,87 % | 0,87 % | 5,22 % |
Pct. | 2,34 % | 2,81 % | 2,81 % | 6,54 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jens-Otto Paludan | 01.01.2007 | Nobisvej 82, 3460 Birkerød |
Rasmus Luckow-Nielsen | 02.11.2009 | Medelbyvej 28, 2610 Rødovre |
Kasper Nyberg Garnæs | 16.02.2012 | Egeskellet 12, 2000 Frederiksberg |
Arne Jørgensen | 04.08.2012 | Ejbysvinget 18, 2600 Glostrup |
Alice Thode Jensen | 25.10.2014 | Kongovej 8, 2300 København S |
Casper Nybro Hach | 31.03.2019 | Holtegade 3, 2200 København N |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Aalbæk Jensen | 01.01.2007 | Teglværksvej 14, 4681 Herfølge |
Lasse Bolander | 27.04.2015 | Schimmelmannsvej 17B, 2930 Klampenborg |
Ronnie Nielsen |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
RELOAD A/S | 31768500 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
19.04.2010 | 16,92 (km) | Amaliegade 9B, 1256 København K | Filmbyen 22, 2650 Hvidovre |
07.04.2011 | 13,04 (km) | Filmbyen 22, 2650 Hvidovre | Suomisvej 2, 1927 Frederiksberg C |
RELOAD A/S. |
Sidst opdateret den 06.09.2017 og angivet som gældende fra 05.09.2017 (2579 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Rellsen Holding ApS | 41980532 |
Relo4d I/S | 44637448 |
Reload! A/S | 31768500 |
Reload | 35730281 |
RELOAD A/S | 31768500 |
Reloaded mc | 40224432 |
Reload Group ApS | 38286498 |
Reload People | 38681109 |
RELOC A/S | 27270840 |
RELOCARE GROUP ApS | 35890106 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Rasmus Luckow-Nielsen(virk.: 7) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Kasper Nyberg Garnæs(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jens-Otto Paludan(virk.: 17) Formand, Legale ejere | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Casper Nybro Hach(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Arne Jørgensen(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alice Thode Jensen(virk.: 4) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pct. | 49 % | 0 % | 0 % | 8 % | 26 % | 18 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronnie Nielsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Lasse Bolander(virk.: 89) Ikke aktiv i virksomheden. | 37 | 0 | 0 | 5 | 44 | 3 |
Peter Aalbæk Jensen(virk.: 115) Ikke aktiv i virksomheden. | 34 | 0 | 0 | 6 | 71 | 4 |
Sum | 19 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 |
Pct. | 35 % | 0 % | 0 % | 7 % | 55 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Rasmus Luckow-Nielsen(virk.: 7) Adm. Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 1 | 5 | 1 | 6 |
Kasper Nyberg Garnæs(virk.: 6) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 1 | 3 | 1 | 5 |
Jens-Otto Paludan(virk.: 17) Formand, Legale ejere | 12 | 8 | 0 | 6 |
Casper Nybro Hach(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 3 | 0 |
Arne Jørgensen(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alice Thode Jensen(virk.: 4) Legale ejere | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sum | 16 | 17 | 6 | 17 |
Pct. | 29 % | 30 % | 11 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ronnie Nielsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 7 | 1 | 5 |
Lasse Bolander(virk.: 89) Ikke aktiv i virksomheden | 99 | 7 | 1 | 0 |
Peter Aalbæk Jensen(virk.: 115) Ikke aktiv i virksomheden | 45 | 91 | 2 | 42 |
Sum | 151 | 105 | 4 | 47 |
Pct. | 49 % | 34 % | 1 % | 15 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |