Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Spodsbjergvej 134, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-13 fjernes Navne: H-S-R HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 fjernes Stiftere: Simon Risbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-26 fjernes Direktion: Simon Risbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-26 fjernes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spodsbjergvej 134, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-24 tilføjes Direktion: Simon Risbjerg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Simon Risbjerg Aps samt drive virksomhed med investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Navne: H-S-R HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Stiftere: Simon Risbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 irektør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Vedtægter: 2008-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)