Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jonas Werner Schmidt | 20.10.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nikolaj Meyland-Smith | 27.04.2020 | 20.10.2023 | adm. dir |
René Thorkild Højlund-Larsen | 28.02.2019 | 27.04.2020 | direktør |
Jack Brandstrup | 03.12.2018 | 28.02.2019 | direktør |
Henrik Axel Juul Nordenlund | 20.11.2017 | 03.12.2018 | adm. dir |
Carsten Fich | 14.06.2016 | 20.11.2017 | adm. dir |
Christian Rindbøl | 30.09.2014 | 06.06.2016 | direktør |
Jette Rasmussen | 30.09.2014 | 22.06.2015 | direktør |
Michael Henriksen | 23.11.2011 | 30.09.2014 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rikke Nissen Sigdal | 30.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Sloth Lauridsen | 16.04.2024 | formand |
Jonas Werner Schmidt | 20.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Ludvigsen | 08.03.2024 | 16.04.2024 | formand |
Nikolaj Meyland-Smith | 27.04.2020 | 20.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Katrine Kjems Hyldgaard Christensen | 01.11.2019 | 30.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
René Thorkild Højlund-Larsen | 28.02.2019 | 27.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Allan Benediktson | 28.02.2019 | 01.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Axel Juul Nordenlund | 03.12.2018 | 08.03.2024 | formand |
Martin Klitgaard | 03.12.2018 | 28.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jack Brandstrup | 15.11.2018 | 28.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Martin Klitgaard | 15.11.2018 | 02.12.2018 | formand |
Martin Klitgaard | 08.05.2018 | 14.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Martin Holger Hansen | 31.01.2018 | 15.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Eriksen | 31.01.2018 | 08.05.2018 | formand |
Henrik Axel Juul Nordenlund | 20.11.2017 | 02.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Fich | 14.06.2016 | 20.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Reedtz Sparrevohn | 23.09.2015 | 31.01.2018 | formand |
Søren Eriksen | 23.09.2015 | 30.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christian Rindbøl | 22.06.2015 | 06.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kevin Kristoffer Ehnhuus Iermiin | 22.06.2015 | 23.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Serge Touati | 22.06.2015 | 23.09.2015 | formand |
Jette Rasmussen | 30.09.2014 | 22.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Klovborg | 30.09.2014 | 22.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Niels Dahl-Sørensen | 30.09.2014 | 22.06.2015 | formand |
Lejf Agathon | 30.09.2014 | 22.06.2015 | næstformand |
Michael Henriksen | 26.09.2008 | 30.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Svend Erik Nielsen | 26.09.2008 | 06.02.2013 | bestyrelsesmedlem |