Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Revisor | Hovedbranche | Bestyrelse | Formål | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Interessenter | Virksomhedsform | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Adelborgs Allé 52, 8240 Risskov (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmehøjvej 21, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-14 tilføjes Kontaktoplysninger: fhr@fhr-holding.dk (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-05-09)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-03-26 fjernes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2012-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmehøjvej 21, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2022-12-19)
Den 2012-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Mågevej 25, 8240 Risskov (offentliggjort 2009-10-19)
Den 2009-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-11-23)
Den 2009-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevej 25, 8240 Risskov (offentliggjort 2009-10-19)
Den 2009-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-23 tilføjes Bestyrelse: Susanne Helge Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er køb, ombygning og salg af ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSSELSKABET OB G10 ApS, Flemming Helge Rasmussen, Susanne Helge Pedersen, Erik Rasmussen (offentliggjort 2016-09-07)
Den 2009-09-23 tilføjes Navne: K/S GULDSMEDEHUSET (offentliggjort 2009-10-19)
Den 2009-09-22 fjernes Navne: K/S KR 11 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-23 tilføjes Reelle ejere: Flemming Helge Rasmussen, Ole Blegvad (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2009-09-23 tilføjes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2009-09-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren, eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 tilføjes Vedtægter: 2009-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-23 fjernes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET G10 ApS (offentliggjort 2008-10-07)
Den 2008-09-29 tilføjes Navne: K/S KR 11 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-23 tilføjes Direktion: Caroline Sundorph Pontoppidan (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)