Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Baagø Jørgensen | 18.04.2016 | 04.04.2019 | direktør |
Gert Calmer Träger | 18.04.2016 | 04.04.2019 | direktør |
Jan Baagø Jørgensen | 17.08.2012 | 13.04.2016 | direktion |
Gert Calmer Träger | 01.08.2012 | 13.04.2016 | direktion |
Tina Baagø Farinha | 14.01.2011 | 01.08.2012 | direktion |
Thorbjørn Kristian Kelstrup Henriksen | 24.09.2008 | 14.01.2011 | adm. dir |