Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-02 tilføjes Legale ejere: C&P EJENDOMME ApS (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2020-12-02 fjernes Legale ejere: BLUEBELLS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2020-12-02 tilføjes Reelle ejere: Allan Falkenstrøm Clausen (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedegade 9, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 30, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 30, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2016-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedegade 9, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholder@bygaps.dk (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedegade 9, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2015-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmelunden 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2014-05-31 fjernes Revisor: ERHVERVSREVISORERNE I VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 tilføjes Revisor: ERHVERVSREVISORERNE I VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-01 fjernes Revisor: ERHVERVSREVISORERNE I VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmelunden 1, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2011-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2011-01-17 tilføjes Direktion: Steen Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Direktion: Simon Svingel Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er er investering i fast ejendom samt dermed beslægtede opgaver. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 tilføjes Navne: MUNKEGADE 7, KOLDING ApS (offentliggjort 2011-01-19)
Den 2011-01-16 fjernes Navne: HPLM AF 27. SEPTEMBER 2008 ApS (offentliggjort 2008-09-27)
Den 2011-01-17 tilføjes Revisor: ERHVERVSREVISORERNE I VEJLE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-17 tilføjes Vedtægter: 2011-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Legale ejere: BLUEBELLS HOLDING ApS (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2011-01-01 tilføjes Reelle ejere: Steen Petersen (offentliggjort 2021-08-05)
Den 2009-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2009-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 14, 7700 Thisted (offentliggjort 2008-09-30)
Den 2008-10-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-01-28)
Den 2008-10-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2009-07-06)
Den 2008-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 14, 7700 Thisted (offentliggjort 2008-09-30)
Den 2008-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-27 tilføjes Direktion: Simon Svingel Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-27 tilføjes Navne: HPLM AF 27. SEPTEMBER 2008 ApS (offentliggjort 2008-09-27)
Den 2008-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-27 tilføjes Stiftere: Erik Futtrup Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-27)
Den 2008-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)