Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-12 fjernes Direktion: Charlotte Bender (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-12 fjernes Navne: HOLDING QUARTZ 1 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-12 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Stiftere: MR HOLDING ApS, JOHN T. HANSEN HOLDING ApS, JOHN GLOTTRUP ApS, FUTULO Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kohavevej 5, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder samt at drive virksomhed med konsulentydelser og investering samt dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3.851.100,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Vedtægter: 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kohavevej 5, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-26 tilføjes Direktion: Charlotte Bender (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 3.559.350,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Navne: HOLDING QUARTZ 1 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-26 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Stiftere: MR HOLDING ApS, JOHN T. HANSEN HOLDING ApS, JOHN GLOTTRUP ApS, FUTULO Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)