Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-09-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: O.A. REVISION - REGISTREREDE REVISORER ApS. (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2008-09-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ØRNEREDEN - REG. REVISORER A/S. (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2020-01-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-10 fjernes Revisor: REGNAR STAUGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 9, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Bestyrelse: Olav Abildgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Direktion: Olav Abildgaard (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i andre selskaber, samt investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Legale ejere: Olav Abildgaard (offentliggjort 2015-01-08)
Den 2008-09-01 tilføjes Navne: ZHNOWFLOX A/S (offentliggjort 2008-11-03)
Den 2008-09-01 tilføjes Reelle ejere: Olav Abildgaard (offentliggjort 2017-10-14)
Den 2008-09-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Revisor: REGNAR STAUGAARD (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Stiftere: Olav Abildgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Vedtægter: 2008-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-11-03)
Den 2008-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)