Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Navne | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-06-28 tilføjes Vedtægter: 2023-06-28 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2008-09-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Midtjysk Rørbuk ApS. (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-09-23 sletter virksomheden Ejerskaber: AR-Systems ApS. (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2023-05-22 tilføjes Navne: M.R.B. Holding ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-21 fjernes Navne: KJELLERUP HYDRAULIK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-22 tilføjes Vedtægter: 2023-05-22 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-02 fjernes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højgårdsvej 35, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2013-05-02)
Den 2013-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 51, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 51, 8620 Kjellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-24 tilføjes Direktion: René Bjerre Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Legale ejere: René Bjerre Pedersen (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2008-09-23 fjernes Legale ejere: René Bjerre Pedersen (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2008-09-24 tilføjes Navne: KJELLERUP HYDRAULIK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2008-09-24 tilføjes Reelle ejere: René Bjerre Pedersen (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2008-09-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Revisor: REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Stiftere: René Bjerre Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet ledes af en direktion bestående af 1 person. Direktionen har uindskrænket tegningsret i forhold til omverdenen. (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2008-09-24 tilføjes Vedtægter: 2008-09-24 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2008-09-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-24)
Den 2008-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-24 tilføjes Legale ejere: René Bjerre Pedersen (offentliggjort 2015-06-01)