Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Revisor | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2018-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 54, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-19 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-08 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-08 fjernes Legale ejere: POUL LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-08 fjernes Navne: KASTRUPVEJ BYG ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-08 fjernes Stiftere: POUL LARSEN HOLDING ApS, MIKAEL LARSEN HOLDING ApS, CPH INVEST ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-11-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2018-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-07 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-10-25 fjernes Direktion: Reno di Stefano (direktion) (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-27 fjernes Legale ejere: CPH INVEST ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2015-06-25 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2015-06-25 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2014-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 54, 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2014-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Agervænget 5, 2791 Dragør (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agervænget 5, 2791 Dragør (offentliggjort 2014-02-03)
Den 2008-08-19 tilføjes Direktion: Reno di Stefano (direktion) (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2008-08-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, investere, udvikle, administrere og sælge fast ejendom (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2008-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2008-08-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-19 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2008-08-19 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2008-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2008-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2008-08-19 tilføjes Legale ejere: CPH INVEST ApS, POUL LARSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2008-08-19 tilføjes Navne: KASTRUPVEJ BYG ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2008-08-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2008-08-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2008-08-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2008-08-19 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 tilføjes Stiftere: POUL LARSEN HOLDING ApS, MIKAEL LARSEN HOLDING ApS, CPH INVEST ApS (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2008-08-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2008-08-19 tilføjes Vedtægter: 2008-08-19 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2008-08-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-14)
Den 2008-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-07)