Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-01-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: D. ERIKSEN EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2015-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FINN ALLAN ERIKSEN AUTOMOBILER A/S. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2019-04-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ternevej 32, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-29 tilføjes Direktion: Danny Bomholt Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Legale ejere: Danny Bomholt Eriksen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2008-08-29 tilføjes Navne: D. ERIKSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-09-22)
Den 2008-08-29 tilføjes Reelle ejere: Danny Bomholt Eriksen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2008-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-08-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Stiftere: Danny Bomholt Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Vedtægter: 2008-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-22)
Den 2008-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)