Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Glaciset 28, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-06 fjernes Direktion: Arne Ellermann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-06 fjernes Navne: A. ELLERMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Stiftere: Arne Ellermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glaciset 28, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-18 tilføjes Direktion: Arne Ellermann (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Navne: A. ELLERMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Stiftere: Arne Ellermann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Vedtægter: 2008-09-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)