Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: CLEVR Engineering ApS. (offentliggjort 2024-01-06)
Den 2024-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hybenhaven 79, 8520 Lystrup (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-10-16 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Kontaktoplysninger: chkr@danskrevision.dk (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Legale ejere: Hein Kaare Heinsen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Navne: HEINSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Reelle ejere: Hein Kaare Heinsen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-04-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hybenhaven 79, 8520 Lystrup (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2024-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hybenhaven 79, 8520 Lystrup (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2023-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-22 Statstidende Dekret
Den 2023-10-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Hein Kaare Heinsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-10-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-05 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-10-16 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2018-11-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2018-11-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2018-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-11-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-15 tilføjes Direktion: Hein Kaare Heinsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2018-10-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Direktion: Hein Kaare Heinsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-08-29 fjernes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hybenhaven 79, 8520 Lystrup (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2014-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnehaven 20, 8520 Lystrup (offentliggjort 2014-07-02)
Den 2014-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: chkr@danskrevision.dk (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2010-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje. (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2010-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2010-11-30 tilføjes Vedtægter: 2010-11-30 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: 18. juni 2024 P/S (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnehaven 20, 8520 Lystrup (offentliggjort 2014-07-02)
Den 2008-08-20 tilføjes Direktion: Hein Kaare Heinsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2008-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2008-08-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2008-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2008-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2008-08-20 tilføjes Legale ejere: Hein Kaare Heinsen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2008-08-20 tilføjes Navne: HEINSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2008-08-20 tilføjes Reelle ejere: Hein Kaare Heinsen (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2008-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2008-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2008-08-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2008-08-20 tilføjes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-16)
Den 2008-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)