Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Baggesvognsvej 449, 9870 Sindal (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2017-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkovsvej 19, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2016-09-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive servicevirksomhed og at eje aktier/anparter i danske og udenlandske selskaber, der driver virksomhed med skov- og landbrugsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-11 tilføjes Vedtægter: 2013-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkovsvej 19, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-03-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Direktion: Ole Tolstrup Krogsgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2008-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Legale ejere: OTK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2008-09-10 tilføjes Navne: OTK III ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2008-09-19)
Den 2008-09-10 tilføjes Reelle ejere: Ole Tolstrup Krogsgaard (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2008-09-10 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-09-10 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Stiftere: OTK HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-19)
Den 2008-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)