Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Tegningsregel | ||||
Revisor | Direktion | Navne | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-30 tilføjes Vedtægter: 2024-06-30 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2017-12-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Holten Coiffure ApS. (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2023-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2023-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2023-12-30 tilføjes Vedtægter: 2023-12-30 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Legale ejere: FSP HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2019-06-30 fjernes Legale ejere: Frank Sehested (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2019-06-01 tilføjes Vedtægter: 2019-06-01 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2019-05-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-05-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-04-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2015-06-30 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lucernemarken 14, 5260 Odense S (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Landbrugsvej 16, 5260 Odense S (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og anden hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: fsp@coss.dk (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: pbc@raumplus.dk (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2015-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2015-06-15 tilføjes Legale ejere: C 204 ApS DANISH CORPORATION LTD. (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-06-15 tilføjes Reelle ejere: Lars Michael Storkehave (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2015-06-15 tilføjes Vedtægter: 2015-06-15 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-06-30 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2013-04-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering samt anden hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2013-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 tilføjes Vedtægter: 2013-04-15 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2013-04-15 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Direktion: Frank Sehested (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-01 fjernes Direktion: Palle Bech Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-01 tilføjes Legale ejere: Frank Sehested (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2010-03-01 tilføjes Navne: KOSS ApS (offentliggjort 2010-03-25)
Den 2010-03-01 tilføjes Reelle ejere: Frank Sehested (offentliggjort 2019-06-07)
Den 2010-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-03-25)
Den 2010-03-01 fjernes Bestyrelse: Poul Andreas Kraskow (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-28 fjernes Navne: RAUMPLUS A/S (offentliggjort 2008-09-22)
Den 2010-02-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-09-22)
Den 2009-05-18 tilføjes Kontaktoplysninger: pbc@raumplus.dk (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2009-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landbrugsvej 16, 5260 Odense S (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2009-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-15 tilføjes Bestyrelse: Poul Andreas Kraskow (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-15 tilføjes Direktion: Palle Bech Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2008-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2008-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Navne: RAUMPLUS A/S (offentliggjort 2008-09-22)
Den 2008-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2008-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2008-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Stiftere: Raumplus International GmbH, ITEX ApS, Christian Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-09-22)
Den 2008-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)