Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ARPE & KJELDSHOLM A/S. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: KJELDSHOLM INVEST APS, ARPE ApS (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-10-01 tilføjes Reelle ejere: Vibeke Tine Buhl Kjeldsholm, Tim Kjeldsholm (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-10-01 fjernes Reelle ejere: Allan Fredløv Arpe (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: ARPE ApS, KJELDSHOLM INVEST APS (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-09-30 fjernes Reelle ejere: Vibeke Tine Buhl Kjeldsholm, Tim Kjeldsholm (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-18 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-07-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-01-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humletorvet 27, 4., 1799 København V (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 5, 4., 1100 København K (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: info@arpekjeldsholm.dk (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2013-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-25 tilføjes Vedtægter: 2013-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-29 tilføjes Bestyrelse: Erik Larsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 5, 4., 1100 København K (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2008-08-25 tilføjes Direktion: Allan Fredløv Arpe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Legale ejere: ARPE ApS, KJELDSHOLM INVEST APS (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2008-08-25 tilføjes Navne: ARPE & KJELDSHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2008-09-19)
Den 2008-08-25 tilføjes Reelle ejere: Vibeke Tine Buhl Kjeldsholm, Tim Kjeldsholm, Allan Fredløv Arpe (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2008-08-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-08-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Stiftere: KJELDSHOLM INVEST APS, ARPE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-19)
Den 2008-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)