Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Anders Ryberg | 31.12.2019 | 30.09.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Lone Ryberg | 17.09.2008 | 31.12.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Anders Ryberg | 17.09.2008 | 30.12.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Creao ApS (CVR 31854490) | NORMAL | 20.11.2008 | 100,00% | 100,00% |