Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2008-09-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKJOLDBJERGVEJ INVEST A/S. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 tilføjes Bestyrelse: Helge Andreas Busk (formand) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-28 fjernes Bestyrelse: Arne Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-28 tilføjes Direktion: Søren Skjold Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-28 fjernes Direktion: Arne Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovborgvej 23, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 11, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2020-07-01 tilføjes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-02 fjernes Bestyrelse: Helge Andreas Busk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-24 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2013-06-24 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-24 fjernes Bestyrelse: Michael Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-23 tilføjes Bestyrelse: Linette Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer samt dermed beslæg-tet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene eller den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-23 tilføjes Vedtægter: 2009-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-19 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnegade 11, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2008-09-01 tilføjes Bestyrelse: Michael Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-01 tilføjes Direktion: Arne Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Legale ejere: Arne Andersen (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2008-09-01 tilføjes Navne: BALSS A/S (offentliggjort 2008-09-16)
Den 2008-09-01 tilføjes Reelle ejere: Arne Andersen (offentliggjort 2017-10-10)
Den 2008-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-09-01 tilføjes Stiftere: Arne Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-09-16)
Den 2008-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)