Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 10, 6650 Brørup (offentliggjort 2014-02-24)
Den 2014-02-24 fjernes Direktion: Lars Dueholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-02-24)
Den 2014-02-24 fjernes Navne: UNIVET HOLDING ApS (offentliggjort 2014-02-24)
Den 2014-02-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 fjernes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 fjernes Stiftere: Torkil Stenbæk, Søren Aage Sørensen Helbo, Morten Dalstrup Vesterholm, Lars Dueholm, Anny Storm Stenbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-24)
Den 2012-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i Dyrlægerne Univet A/S, CVR-nr. 25 07 34 44, samt at eje kapitalandele i andre helt eller delvis ejede datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-13 tilføjes Vedtægter: 2012-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-13 fjernes Direktion: Anny Storm Stenbæk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-21 fjernes Direktion: Morten Dalstrup Vesterholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 tilføjes Revisor: OL Revision Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-12 fjernes Revisor: K.E.SIMONSEN aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 10, 6650 Brørup (offentliggjort 2014-02-24)
Den 2008-09-15 tilføjes Direktion: Morten Dalstrup Vesterholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-02-24)
Den 2008-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Navne: UNIVET HOLDING ApS (offentliggjort 2014-02-24)
Den 2008-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Revisor: K.E.SIMONSEN aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Stiftere: Torkil Stenbæk, Søren Aage Sørensen Helbo, Morten Dalstrup Vesterholm, Lars Dueholm, Anny Storm Stenbæk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-24)
Den 2008-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)