Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | ||||
Navne | Kapital | Kapitalvaluta | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2012-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NEEDIT DENMARK ApS. (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EPDPP ApS. (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2015-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Valhøjs Alle 159 ApS. (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2017-10-17 sletter virksomheden Ejerskaber: NeedIt Two ApS. (offentliggjort 2017-10-30)
Den 2024-07-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: PVS MANAGEMENT ApS, Southpaw Capital ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peder Ries Borchert (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Southpaw Capital ApS, PVS MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Peder Ries Borchert (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-01 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-02-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-07-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerholmen 18, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hundigevej 79, 2670 Greve (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-26 tilføjes Hjemmeside: www.needit.dk (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-26 fjernes Kontaktoplysninger: kul@vidensbanken.com (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-18 tilføjes Bestyrelse: Jan Damgaard Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-21)
Den 2019-01-18 fjernes Bestyrelse: Jens-Christian Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Reelle ejere: Peder Ries Borchert (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-12-30 fjernes Reelle ejere: Peder Ries Borchert (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Legale ejere: Southpaw Capital ApS, PVS MANAGEMENT ApS, BLSH MANAGEMENT ApS, SEALAND CAPITAL ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2017-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peder Ries Borchert (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: SEALAND CAPITAL ApS (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Bestyrelse: Peter Vikkelsø Skou (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 fjernes Bestyrelse: Christian Walther Øyrabø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion, handel og andet dermed i forbindelse med stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen og bestyrelsesformanden i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-05 tilføjes Vedtægter: 2013-02-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Bestyrelse: Christian Walther Øyrabø (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundigevej 79, 2670 Greve (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2012-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 7, 1., 1165 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-09-16 tilføjes Direktion: Peter Vikkelsø Skou (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-16 fjernes Direktion: Christian Walther Øyrabø (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-10 tilføjes Legale ejere: SEALAND CAPITAL ApS (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 7, 1., 1165 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2010-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 21, 3. th., 1255 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-08-08 tilføjes Navne: NEEDIT ApS (offentliggjort 2009-08-18)
Den 2009-08-07 fjernes Navne: NEDIT ApS (offentliggjort 2008-09-15)
Den 2009-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-22 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2008-10-23)
Den 2008-10-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-22 tilføjes Kontaktoplysninger: kul@vidensbanken.com (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2008-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Strandstræde 21, 3. th., 1255 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-11 tilføjes Direktion: Christian Walther Øyrabø (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Navne: NEDIT ApS (offentliggjort 2008-09-15)
Den 2008-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-09-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Stiftere: BACHSTOCK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-15)
Den 2008-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)