Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2014-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Dansk Formidling ApS. (offentliggjort 2016-11-10)
Den 2022-07-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-30 tilføjes Direktion: Benjamin Falkenberg Wonsbeck Markussen (direktør) (offentliggjort 2022-07-09)
Den 2022-06-30 fjernes Direktion: Rasmus Høgly Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-07-09)
Den 2022-02-01 tilføjes Binavne: Naturalife ApS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-31 fjernes Binavne: Purelife ApS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-24 tilføjes Navne: Arexo ApS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-23 fjernes Navne: CK9 ApS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2022-01-24 tilføjes Vedtægter: 2022-01-24 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-24 tilføjes Binavne: Purelife ApS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2021-02-23 fjernes Binavne: Flexconsumer ApS (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2021-02-10 tilføjes Direktion: Rasmus Høgly Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-07-09)
Den 2021-02-10 fjernes Direktion: Kasper Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-02-10 tilføjes Vedtægter: 2021-02-10 (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2020-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hindegade 6, 1303 København K (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørvigvej 3, 1., 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Binavne: Flexconsumer ApS, Artoga ApS (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-07-01 tilføjes Navne: CK9 ApS (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2021-02-24)
Den 2020-06-30 fjernes Binavne: CK9 ApS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-30 fjernes Navne: AKADEMIET FOR AKTIV VIDENSDELING ApS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørvigvej 3, 1., 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Snekkevej 9, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ck9.dk (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-10 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@afav.dk (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-07-11 tilføjes Vedtægter: 2019-07-11 (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2019-06-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Kasper Jakobsen (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-05-01 fjernes Legale ejere: AKADEMIET HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-05-01 tilføjes Reelle ejere: Kasper Jakobsen (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-05-01 fjernes Reelle ejere: Claus Pan Pedersen (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2019-05-01 fjernes Direktion: Claus Pan Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-30 fjernes Reelle ejere: Kasper Jakobsen (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snekkevej 9, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2017-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 2, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Reelle ejere: Kasper Jakobsen, Claus Pan Pedersen (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2016-07-01 fjernes Direktion: Peter Jonassen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 2, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2016-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@afav.dk (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2016-06-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rørvigvej 3, 1., 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-05-31 fjernes Kontaktoplysninger: cp61184567@gmail.com (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2014-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rørvigvej 3, 1., 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2014-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Gade 7, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2014-04-18)
Den 2014-03-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at oprette og drive webportaler (kode 631200) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2014-03-15 tilføjes Vedtægter: 2014-03-15 (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2012-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Egedes Gade 7, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2014-04-18)
Den 2012-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborggade 46, 2., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborggade 46, 2., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Binavne: CK9 ApS, VARMEKONTOEN ApS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2008-09-01 tilføjes Direktion: Peter Jonassen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Hovedbranche: Webportaler (offentliggjort 2009-10-06)
Den 2008-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: cp61184567@gmail.com (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2008-09-01 tilføjes Legale ejere: AKADEMIET HOLDING ApS (offentliggjort 2019-07-11)
Den 2008-09-01 tilføjes Navne: AKADEMIET FOR AKTIV VIDENSDELING ApS (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2008-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Stiftere: AKADEMIET HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-15)
Den 2008-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)