Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bibranche | Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Kiropraktorerne Maribo ApS. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Kiropraktorerne Maribo ApS. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Boulevard 14, 4930 Maribo (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Boulevard 14, 4930 Maribo (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-11-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-07 tilføjes Vedtægter: 2017-11-07 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-07 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-18 tilføjes Reelle ejere: Niels Overgaard (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-31 fjernes Bibranche: Kiropraktorer (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-20 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-05-20 fjernes Revisor: REVISORHUSET V/REG REVISOR JENS JASZCZAK (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-10-01 tilføjes Bibranche: Kiropraktorer (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2011-10-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-09-19)
Den 2011-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Boulevard 14, 4930 Maribo (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2008-09-01 tilføjes Direktion: Niels Overgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Kiropraktisk Klinik, Niels Overgaard DC ApS, CVR-NR 89513111, og anden finansiel virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Legale ejere: Niels Overgaard (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2008-09-01 tilføjes Navne: NO DC HOLDING ApS (offentliggjort 2008-09-15)
Den 2008-09-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2008-09-01 tilføjes Revisor: REVISORHUSET V/REG REVISOR JENS JASZCZAK (offentliggjort 2016-05-26)
Den 2008-09-01 tilføjes Stiftere: Niels Overgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-01 tilføjes Vedtægter: 2008-09-01 (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2008-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-15)
Den 2008-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)