Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mathias Lundø Nielsen | 15.09.2008 | 11.11.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pia Lisa Bakkestrøm Nielsen | 22.09.2009 | 11.11.2014 | formand |
Mathias Nørgaard Vinther | 22.09.2009 | 11.08.2011 | bestyrelse |
Mathias Lundø Nielsen | 15.09.2008 | 11.11.2014 | bestyrelse |
Carl Erik Skovgaard | 15.09.2008 | 11.11.2014 | bestyrelse |
Dennis Lundø Nielsen | 15.09.2008 | 22.09.2009 | formand |