Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergårdstræde 32, 4772 Langebæk (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-01 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 fjernes Hovedbranche: Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 fjernes Legale ejere: Palle Kim Hansen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 fjernes Navne: BAKKELY SMEDE OG MASKINFABRIK ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-19 fjernes Direktion: Palle Kim Hansen (direktion) (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-05-19 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REKONSTRUKTION (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2016-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-11 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2010-05-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergårdstræde 32, 4772 Langebæk (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-09 tilføjes Direktion: Palle Kim Hansen (direktion) (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2008-12-09 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er smedevirksomhed (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-12-09 tilføjes Navne: BAKKELY SMEDE OG MASKINFABRIK ApS (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-12-08 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6635 (offentliggjort 2008-09-15)
Den 2008-12-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-12-09 tilføjes Vedtægter: 2008-12-09 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-01 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-08-01 tilføjes Hovedbranche: Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-08-01 tilføjes Legale ejere: Palle Kim Hansen (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-08-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 6635 (offentliggjort 2008-09-15)
Den 2008-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-08-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2008-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-05-02)