Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærvej 81, 9440 Aabybro (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-12 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-03 fjernes Legale ejere: TB MØLLE ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-03 fjernes Navne: T. BOECK INVEST ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-03 fjernes Stiftere: T. BOECK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2017-11-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2016-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2016-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-07-07 fjernes Direktion: Thorsten Boeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-07-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: TB MØLLE ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2014-01-21 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2014-01-21 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvej 81, 9440 Aabybro (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2008-09-12 tilføjes Direktion: Thorsten Boeck (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder investering i og udlejning af fast ejendom, investering i aktier og anparter, og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2008-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2008-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-12 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2008-09-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2008-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2008-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2008-09-12 tilføjes Navne: T. BOECK INVEST ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2008-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2008-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2008-09-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2008-09-12 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-12 tilføjes Stiftere: T. BOECK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2008-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2016-07-12)
Den 2008-09-12 tilføjes Vedtægter: 2008-09-12 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2008-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2008-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-12)