Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Bent Bisgaard | 11.09.2008 | |
Hans Jørgen Vestergaard | 11.09.2008 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Hans Jørgen Vestergaard | 20.06.2016 | 31.12.2019 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Bent Bisgaard | 20.06.2016 | 30.12.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Bent Bisgaard | 11.09.2008 | 19.06.2016 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Hans Jørgen Vestergaard | 11.09.2008 | 19.06.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |