Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2014-10-27 sletter virksomheden Ejerskaber: TONSSER ApS. (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: TONSSER ApS. (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2016-09-27 sletter virksomheden Ejerskaber: EPIC Horse A/S. (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Helgstrand Event ApS. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2017-07-14 sletter virksomheden Ejerskaber: JAC Flying A/S. (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2017-12-04 sletter virksomheden Ejerskaber: SPNBHD I/S. (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2020-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: EPIC Horse A/S. (offentliggjort 2021-05-11)
Den 2020-01-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Helgstrand Event ApS. (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-05 tilføjes Reelle ejere: Lars Andreas Helgstrand (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2021-02-04 fjernes Reelle ejere: Lars Andreas Helgstrand (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-01-18 tilføjes Reelle ejere: Lars Andreas Helgstrand (offentliggjort 2021-04-21)
Den 2021-01-17 fjernes Reelle ejere: Lars Andreas Helgstrand (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-01 tilføjes Direktion: Morten Bradsted Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-03-30 fjernes Direktion: Marianne Fog Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-01 tilføjes Direktion: Marianne Fog Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-17 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-17 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uggerhalnevej 80, 9310 Vodskov (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Uggerhalnevej 80, 9310 Vodskov (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-14 tilføjes Legale ejere: Global Equestrian Group ApS (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 fjernes Legale ejere: WAMA CONSULT ApS (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Navne: HELGSTRAND DRESSAGE ApS (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 fjernes Navne: HELGSTRAND DRESSAGE A/S (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Reelle ejere: Lars Andreas Helgstrand (offentliggjort 2021-01-26)
Den 2018-08-13 fjernes Reelle ejere: Lars Andreas Helgstrand (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Vedtægter: 2018-08-14 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2018-08-14 fjernes Bestyrelse: Niels Thomas Heering (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-06-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af heste, stutteridrift, undervisning og foredrag og anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt investeringsvirksomhed og enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-15 tilføjes Vedtægter: 2016-11-15 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2016-01-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Bestyrelse: Lene Yde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2015-11-30 fjernes Bestyrelse: Ole Vagner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-16 tilføjes Legale ejere: WAMA CONSULT ApS (offentliggjort 2018-08-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2011-02-03 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af heste, stutteridrift, undervisning og foredrag og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2010-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2010-03-08 tilføjes Vedtægter: 2010-03-08 (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Uggerhalnevej 80, 9310 Vodskov (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2009-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lihmskovvej 23, 7182 Bredsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lihmskovvej 23, 7182 Bredsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-11 tilføjes Bestyrelse: Ole Vagner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-11 tilføjes Direktion: Lars Andreas Helgstrand (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Hovedbranche: Avl af heste og dyr af hestefamilien (offentliggjort 2008-10-15)
Den 2008-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Navne: HELGSTRAND DRESSAGE A/S (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2008-09-11 tilføjes Reelle ejere: Lars Andreas Helgstrand (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2008-09-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-09-11 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Stiftere: WAMA CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-08-14)
Den 2008-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)