Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2014-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PORSHOLDT ANDREASEN A/S. BRØRUP. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2019-09-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grydagervej 4, 6600 Vejen (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Mannehøj 63, 6600 Vejen (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2014-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mannehøj 63, 6600 Vejen (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2014-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rølkjær 9, 6600 Vejen (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2013-10-03 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-03 fjernes Revisor: K.E.SIMONSEN aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rølkjær 9, 6600 Vejen (offentliggjort 2014-10-30)
Den 2009-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærbølvej 13, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-26 tilføjes Vedtægter: 2009-11-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærbølvej 13, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-10 tilføjes Direktion: Jakob Lander Thorup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2008-09-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Legale ejere: Jakob Lander Thorup (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2008-09-10 tilføjes Navne: JAKOB LANDER THORUP HOLDING ApS (offentliggjort 2008-09-11)
Den 2008-09-10 tilføjes Reelle ejere: Jakob Lander Thorup (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2008-09-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-09-10 tilføjes Revisor: K.E.SIMONSEN aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Stiftere: Jakob Lander Thorup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-11)
Den 2008-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)