Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Navne | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-09-12 tilføjes Vedtægter: 2021-09-12 (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2009-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: NÆRREVISION A/S. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2021-09-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-05 fjernes Revisor: JBL REVISION ApS (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2020-05-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-10-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-19 tilføjes Revisor: JBL REVISION ApS (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2019-06-19 fjernes Revisor: DR REVISION ApS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2018-10-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-19 tilføjes Revisor: DR REVISION ApS (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2016-11-19 fjernes Revisor: Revisionsteam, Registreret Revisionsvirksomhed v/Majbrit Nordmand Kragh (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding- og investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2014-11-02 tilføjes Navne: HORSAGER HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-16)
Den 2014-11-01 fjernes Navne: HORSAGER HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2014-11-16)
Den 2014-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-02 tilføjes Vedtægter: 2014-11-02 (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2008-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2009-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Musvågevej 4, 3390 Hundested (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-08 tilføjes Direktion: Ove Pausgaard Horsager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2008-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Legale ejere: Ove Pausgaard Horsager (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2008-09-08 tilføjes Navne: HORSAGER HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2014-11-16)
Den 2008-09-08 tilføjes Reelle ejere: Ove Pausgaard Horsager (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2008-09-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2008-09-08 tilføjes Revisor: Revisionsteam, Registreret Revisionsvirksomhed v/Majbrit Nordmand Kragh (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2008-09-08 tilføjes Stiftere: Ove Pausgaard Horsager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-11)
Den 2008-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)