Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Direktion | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-30 tilføjes Revisor: SØNDERUP & PARTNERE A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2008-09-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LejEnPølsemand.dk ApS. (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2020-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ishus Fredericia ApS. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-03 tilføjes Legale ejere: Tommy Michael Jensen (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2013-08-20 fjernes Direktion: Bettina Bigum Johnsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2013-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2013-05-29 tilføjes Vedtægter: 2013-05-29 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2013-05-29 fjernes Revisor: EGELUND REVISIONV/F EGELUND (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2012-05-22 tilføjes Revisor: EGELUND REVISIONV/F EGELUND (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2012-05-22 fjernes Revisor: KOA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2009-07-20)
Den 2009-07-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergaardsvej 15, 6051 Almind (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-08 tilføjes Direktion: Bettina Bigum Johnsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive handel, industri m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Navne: T & B INVEST ApS (offentliggjort 2008-09-11)
Den 2008-09-08 tilføjes Reelle ejere: Tommy Michael Jensen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2008-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2008-09-08 tilføjes Revisor: KOA Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Stiftere: Tommy Michael Jensen, Bettina Bigum Johnsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-08 tilføjes Vedtægter: 2008-09-08 (offentliggjort 2017-03-15)
Den 2008-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-11)
Den 2008-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)