Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rho 14, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 76, st., 2300 København S (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2008-08-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANISH MYO TECHNOLOGY A/S. (offentliggjort 2015-05-08)
Den 2018-01-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Chimney Bakery ApS. (offentliggjort 2021-12-09)
Den 2018-01-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Thorpe Invest ApS. (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-02 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 76, st., 2300 København S (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2012-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 76A-2, st., 2300 København S (offentliggjort 2012-06-04)
Den 2012-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 76A-2, st., 2300 København S (offentliggjort 2012-06-04)
Den 2012-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 5., 2300 København S (offentliggjort 2011-02-01)
Den 2011-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørestads Boulevard 73, 5., 2300 København S (offentliggjort 2011-02-01)
Den 2011-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Wagnersvej 9, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2008-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Wagnersvej 9, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2008-08-29 tilføjes Direktion: Carsten Thorndahl Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter, samt al virksomhed som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2008-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Legale ejere: Carsten Thorndahl Pedersen (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2008-08-29 tilføjes Navne: THORNDAHL-PEDERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2008-09-10)
Den 2008-08-29 tilføjes Reelle ejere: Carsten Thorndahl Pedersen (offentliggjort 2017-09-08)
Den 2008-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-08-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Vedtægter: 2008-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-10)
Den 2008-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)