Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-01 tilføjes Direktion: Lone Schjølin Hønning (direktør) (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-01 fjernes Direktion: Jan Hønning (direktør) (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-01 tilføjes Legale ejere: Lone Schjølin Hønning (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-01 fjernes Legale ejere: Jan Hønning (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-01 tilføjes Reelle ejere: Lone Schjølin Hønning (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-01 fjernes Reelle ejere: Jan Hønning (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2008-09-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PRO-PLAST & HANDEL ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2024-04-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-05-30 tilføjes Vedtægter: 2016-05-30 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-05-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markskellet 23, 8920 Randers NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-09 tilføjes Direktion: Jan Hønning (direktør) (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2008-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed, herunder at drive virksomhed som holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Legale ejere: Jan Hønning (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2008-09-09 tilføjes Navne: LJH RANDERS HOLDING ApS (offentliggjort 2008-09-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Reelle ejere: Jan Hønning (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2008-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2008-09-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2008-09-09 tilføjes Stiftere: Jan Hønning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Vedtægter: 2008-09-09 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2008-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)