Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Reelle ejere | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Direktion | Hovedbranche | Stiftere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-25 tilføjes Revisor: K.T. REVISION VEJLE ApS (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2024-04-25 fjernes Revisor: Sædding Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2023-03-15 tilføjes Bestyrelse: Deloris E. McKenzie (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2023-03-15 fjernes Bestyrelse: Kurt Byskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-02 tilføjes Revisor: Sædding Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2021-02-02 fjernes Revisor: H.L. REVISION, IKAST ApS (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-01 tilføjes Reelle ejere: Henning Hedegaard (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2019-03-31 fjernes Reelle ejere: Henning Hedegaard (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Henning Hedegaard (offentliggjort 2022-08-12)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Henning Hedegaard (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og salg af medicinsk tilbehør samt investering i samme og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Navne: INNOCARE ApS (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2014-12-28 fjernes Navne: GP MEDICAL DEVICES ApS (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2014-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 tilføjes Vedtægter: 2014-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-29 fjernes Binavne: INNOCARE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-23 tilføjes Bestyrelse: Kurt Byskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-28)
Den 2014-05-23 fjernes Bestyrelse: Peter Berg Kjeldbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-23 tilføjes Revisor: H.L. REVISION, IKAST ApS (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2014-05-23 fjernes Revisor: H. L. Revision, Ikast I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nupark 51, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-04-18)
Den 2011-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Søvej 10, 7451 Sunds (offentliggjort 2009-12-14)
Den 2011-03-18 tilføjes Bestyrelse: Peter Berg Kjeldbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-18 fjernes Bestyrelse: Lars Erik Lund (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-18 tilføjes Navne: GP MEDICAL DEVICES ApS (offentliggjort 2015-01-15)
Den 2011-03-17 fjernes Navne: INNOCARE ApS (offentliggjort 2008-09-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Søvej 10, 7451 Sunds (offentliggjort 2009-12-14)
Den 2009-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Brunbjerg 101, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-14 tilføjes Direktion: Henning Hedegaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-14 fjernes Direktion: Søren Peter Søgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-05 tilføjes Revisor: H. L. Revision, Ikast I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-05 fjernes Revisor: MEISNER REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (offentliggjort 2010-03-01)
Den 2009-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-05 tilføjes Bestyrelse: Morten Høstrup Sønderholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-12 tilføjes Stiftere: Innocare I/S v/Morten Høstrup Sønderholm, Christian Emil Erfurt-Hansen & Søren Peter Søgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-12 fjernes Stiftere: Søren Peter Søgaard, Morten Høstrup Sønderholm, Christian Emil Erfurt-Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Stiftere: Søren Peter Søgaard, Morten Høstrup Sønderholm, GP Medical Devices A/S, Christian Emil Erfurt-Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunbjerg 101, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-04 tilføjes Bestyrelse: Lars Erik Lund (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Binavne: INNOCARE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Direktion: Søren Peter Søgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Legale ejere: GP Medical Devices A/S (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2008-09-04 tilføjes Navne: INNOCARE ApS (offentliggjort 2008-09-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Reelle ejere: Henning Hedegaard (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2008-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-09-04 tilføjes Revisor: MEISNER REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)