Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Camilla Nellemose Bækholm | 05.08.2008 | |
Gitte Peirano | 05.08.2008 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Peirano Holding ApS (CVR 39551632) | NORMAL | 01.04.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Bækholm Holding ApS (CVR 39551624) | 04.04.2018 | 01.04.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Peirano Holding ApS (CVR 39551632) | 04.04.2018 | 31.03.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Camilla Nellemose Bækholm | 05.08.2008 | 04.04.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Gitte Peirano | 05.08.2008 | 04.04.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |