Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Clausen Hansen | 14.02.2017 | 11.04.2023 | direktør |
Jesper Haugaard Hansen | 09.09.2008 | 14.02.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Clausen Hansen | 14.02.2017 | 11.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Wulff Hansen | 14.02.2017 | 11.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Haugaard Hansen | 09.09.2008 | 11.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Per Haugaard Hansen | 09.09.2008 | 14.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mette Clausen Hansen | 09.09.2008 | 13.02.2017 | formand |