Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-11 fjernes Bestyrelse: Pia Walther (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-11 fjernes Direktion: Birger Baylund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-11 fjernes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-11 fjernes Navne: INFODIREKT A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-11 fjernes Stiftere: ANPARTSSELSKABET AF 6. AUG. 2008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-21 tilføjes Bestyrelse: Pia Walther (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Bestyrelse: Henrik Kjær Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Direktion: Birger Baylund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 fjernes Direktion: Henrik Kjær Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er indsamling, bearbejdelse og videresalg af informationer og anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet med eller forenelig med ovennævnte virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-21 tilføjes Vedtægter: 2014-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-08 tilføjes Bestyrelse: Hans Erik Benn (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-08 fjernes Bestyrelse: Kenneth Rødbro Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-14 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-01 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Rødbro Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 fjernes Bestyrelse: Ole Vestergaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2009-01-29)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-25 tilføjes Direktion: Henrik Kjær Kristiansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 fjernes Direktion: Lars Dahl-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2009-01-29)
Den 2008-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-01 tilføjes Hovedbranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-09 tilføjes Bestyrelse: Ole Vestergaard Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Direktion: Lars Dahl-Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Navne: INFODIREKT A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET AF 6. AUG. 2008 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)