Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 6, 6534 Agerskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-26 fjernes Bestyrelse: Lars Aaboe Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-26 fjernes Direktion: Lars Aaboe Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-26 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-26 fjernes Navne: MALERFIRMAET AABOE & CO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-26 fjernes Revisor: FCMP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-26 fjernes Stiftere: XP AARHUS ApS, Lars Aaboe Rasmussen, Finn Uldall Otto (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift afmalervirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Navne: MALERFIRMAET AABOE & CO ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 tilføjes Vedtægter: 2009-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-01 fjernes Bestyrelse: Finn Uldall Otto (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-31 fjernes Navne: MALERFIRMAET AABOE & OTTO ApS (offentliggjort 2008-09-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-06 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 6, 6534 Agerskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-05 tilføjes Bestyrelse: Finn Uldall Otto (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 tilføjes Direktion: Lars Aaboe Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 tilføjes Navne: MALERFIRMAET AABOE & OTTO ApS (offentliggjort 2008-09-08)
Den 2008-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 tilføjes Revisor: FCMP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 tilføjes Stiftere: XP AARHUS ApS, Lars Aaboe Rasmussen, Finn Uldall Otto (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)