Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevej 27, 8464 Galten (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2020-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Toftevej 27, 8464 Galten (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2019-07-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2015-06-23 fjernes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2012-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toftevej 27, 8464 Galten (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2012-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Bysmedevej 18, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-22 tilføjes Revisor: REVISORHUSET GODKENDTE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2009-04-02 fjernes Revisor: BPE INVEST AF 2003 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bysmedevej 18, 8381 Tilst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-06 tilføjes Direktion: Tommy Nørgaard Vester (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive værdipapirbesiddelse, samt finansiering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-06 tilføjes Legale ejere: Tommy Nørgaard Vester (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2008-09-06 tilføjes Navne: TOMMY N.VESTER HOLDING ApS (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-09-06 tilføjes Reelle ejere: Tommy Nørgaard Vester (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2008-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-06-26)
Den 2008-09-06 tilføjes Revisor: BPE INVEST AF 2003 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-06 tilføjes Stiftere: Tommy Nørgaard Vester (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-06 tilføjes Vedtægter: 2008-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-10-28)
Den 2008-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)