Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Magnus Lindor Strand | 27.08.2008 | 25.10.2010 | direktion |
Michael Kyvsgaard Nyboe | 27.08.2008 | 25.10.2010 | direktion |
Michael Reeslev | 27.08.2008 | 30.11.2008 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Magnus Lindor Strand | 27.08.2008 | 25.10.2010 | bestyrelse |
Stefan Luigi Hestbæk | 27.08.2008 | 25.10.2010 | bestyrelse |
Flemming Reeslev | 27.08.2008 | 25.10.2010 | formand |
Torben Korsager Andersen | 27.08.2008 | 18.11.2008 | bestyrelse |