Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-03-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgomvej 26, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 fjernes Direktion: Jan Iversen (direktion) (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-04 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 fjernes Legale ejere: J. I. Transport ApS (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 fjernes Navne: J.I. HANDEL & INVEST ApS (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 fjernes Stiftere: J. I. Transport ApS (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-03-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2014-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2014-12-02 tilføjes Vedtægter: 2014-12-02 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2014-12-02 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-10-12 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-12 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgomvej 26, 7100 Vejle (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2008-09-04 tilføjes Direktion: Jan Iversen (direktion) (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2008-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2008-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-04 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2008-09-04 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2008-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2008-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2008-09-04 tilføjes Legale ejere: J. I. Transport ApS (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2008-09-04 tilføjes Navne: J.I. HANDEL & INVEST ApS (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2008-09-04 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2008-09-04 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2008-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2008-09-04 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Stiftere: J. I. Transport ApS (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2008-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2008-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-23)