Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Revisor | Hovedbranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Bibranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-20 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-22 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2010-10-13)
Den 2010-02-28 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2008-10-17)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-04-23 tilføjes Direktion: Otto Tage Henrik Axel Reedtz-Thott (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-23 fjernes Direktion: Emelita Gumapac (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-01 tilføjes Bibranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2008-10-17)
Den 2008-11-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2008-10-17)
Den 2008-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gavnø 2, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-29 tilføjes Direktion: Emelita Gumapac (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved service, investering og rådgivning samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSAKTIESELSKABET COMPONENT-BYG (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2008-08-29 tilføjes Navne: SACO EJENDOMSADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2008-10-01)
Den 2008-08-29 tilføjes Reelle ejere: Otto Tage Henrik Axel Reedtz-Thott (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2008-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-08-29 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Stiftere: EJENDOMSAKTIESELSKABET COMPONENT-BYG (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Vedtægter: 2008-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-16)
Den 2008-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)