Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Brejl | 28.01.2010 | 20.06.2022 | adm. dir |
Niels Lenander Jensen | 01.09.2008 | 28.01.2010 | adm. dir |
Christian Gangsted-Rasmussen | 01.09.2008 | 19.09.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Brejl | 28.01.2010 | 20.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Lenander Jensen | 28.01.2010 | 20.06.2022 | formand |
Claus Lenander Jensen | 23.09.2009 | 28.01.2010 | formand |
Christian Gangsted-Rasmussen | 01.09.2008 | 20.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Gangsted-Rasmussen | 01.09.2008 | 28.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Brejl | 01.09.2008 | 23.09.2009 | formand |
Niels Christian Gangsted-Rasmussen | 01.09.2008 | 19.09.2008 | bestyrelsesmedlem |