Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Henrik Olsen | 06.02.2020 | 21.11.2022 | direktør |
Niels Erik Jørgensen | 03.09.2008 | 06.02.2020 | direktør |
Michael Fahlmann Nielsen | 03.09.2008 | 11.11.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Fahlmann Nielsen | 03.09.2008 | 11.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Inge Lis Nielsen | 03.09.2008 | 11.11.2008 | bestyrelsesmedlem |