Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2015-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkebo 27, 9240 Nibe (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-04 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 fjernes Legale ejere: Jess Christensen Thuen (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 fjernes Navne: J.T. NIBE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 fjernes Stiftere: Jess Christensen Thuen (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-09-25 fjernes Direktion: Jess Christensen Thuen (direktion) (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2013-05-09 fjernes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkebo 27, 9240 Nibe (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2013-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenparken 34, 9240 Nibe (offentliggjort 2011-11-24)
Den 2011-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenparken 34, 9240 Nibe (offentliggjort 2011-11-24)
Den 2011-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 62, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbakken 62, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-04 tilføjes Direktion: Jess Christensen Thuen (direktion) (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering samt at eje anparter/aktier i andre selskaber. (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-04 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Legale ejere: Jess Christensen Thuen (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Navne: J.T. NIBE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Stiftere: Jess Christensen Thuen (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Vedtægter: 2008-09-04 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-09-05 sletter virksomheden Ejerskaber: J.G. ISBRYDER ApS. (offentliggjort 2016-03-04)