Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-03-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Tigervej 26, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-25 fjernes Bestyrelse: Søren Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Direktion: Olav Langenkamp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-25 fjernes Kontaktoplysninger: ol@langekamp.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-25 fjernes Navne: UNS4 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Stiftere: UNS4 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-24 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 fjernes Revisor: Dansk Revision Korsør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: ol@langekamp.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tigervej 26, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-07-22 tilføjes Bestyrelse: Søren Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 tilføjes Direktion: Olav Langenkamp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre passivhuse samt aktiviteter med relation hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 tilføjes Navne: UNS4 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-07-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 tilføjes Revisor: Dansk Revision Korsør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 tilføjes Stiftere: UNS4 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 tilføjes Vedtægter: 2008-07-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)