Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Revisor | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2008-08-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Møgelparken 43 ApS. (offentliggjort 2022-11-23)
Den 2023-04-19 tilføjes Legale ejere: Anja Revsbæk Sieverts (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-04-19 fjernes Legale ejere: Boet efter John Brejnbjerg Staaling (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-04-19 tilføjes Reelle ejere: Anja Revsbæk Sieverts (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-04-19 fjernes Reelle ejere: John Brejnbjerg Staaling (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-04-12 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af byggegrunde og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-05 tilføjes Navne: A.S. Arnbjerg ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-04 fjernes Navne: S.J. VIBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-05 tilføjes Vedtægter: 2023-04-05 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hellerupvej 24, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 86, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-18 tilføjes Direktion: Anja Revsbæk Sieverts (direktør) (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-18 fjernes Direktion: Sanni Fisker Staaling (direktør) (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-11-11 tilføjes Legale ejere: Boet efter John Brejnbjerg Staaling (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2022-11-11 fjernes Legale ejere: Sanni Fisker Staaling (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-10 fjernes Legale ejere: Boet efter John Brejnbjerg Staaling (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-11 tilføjes Reelle ejere: John Brejnbjerg Staaling (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2022-11-11 fjernes Reelle ejere: Sanni Fisker Staaling (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-10 fjernes Reelle ejere: John Brejnbjerg Staaling (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-18 tilføjes Legale ejere: Boet efter John Brejnbjerg Staaling (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2021-08-17 fjernes Legale ejere: John Brejnbjerg Staaling (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-08-18 fjernes Direktion: John Brejnbjerg Staaling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 86, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 86, 8800 Viborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-04-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndersøvej 86, 8800 Viborg (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2008-08-29 tilføjes Direktion: John Brejnbjerg Staaling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsudvikling. Formålet kan opfyldes via datterselskaber. (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2008-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Legale ejere: John Brejnbjerg Staaling, Sanni Fisker Staaling (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2008-08-29 tilføjes Navne: S.J. VIBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2008-08-29 tilføjes Reelle ejere: John Brejnbjerg Staaling, Sanni Fisker Staaling (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2008-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-08-29 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Stiftere: Sanni Fisker Staaling, John Brejnbjerg Staaling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Vedtægter: 2008-08-29 (offentliggjort 2023-04-11)
Den 2008-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-02)
Den 2008-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)